ymddiriedolwyr THE PLYMOUTH U3A
Rhif yr elusen: 1094085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine Robinson | Cadeirydd | 10 July 2023 |
|
|
||||
John Gilchrist Jarvis | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Susan Dallas | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Robert Edwin Martin | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Margaret Thompson | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
David Hamm | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Martin John Cox | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Michael Parle | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
Ms Ann Cox | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||
Ms Alyson Smith | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||
Mr Brian Mathieson | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.