Disability Advice and Support Hillingdon

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dash provides information and advice to disabled people in the London Borough of Hillingdon enabling them to make choices about how they live their lives. Dash also runs a number of activities and sports sessions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £98,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
21 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hillingdon
Llywodraethu
- 16 Medi 2002: Cofrestrwyd
- DASH (Enw gwaith)
- DISABLEMENT ASSOCIATION HILLINGDON (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Say | Cadeirydd | 06 May 2020 |
|
|
||||
Yvonne Veronica Witter | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|
||||
Angela Parkins | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Ian Diamant | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Grace Adjekum | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Peter Douglas Shackleton | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Rajiv Cahannac | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307.59k | £385.95k | £364.59k | £397.87k | £445.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.96k | £347.51k | £368.17k | £395.18k | £423.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £98.00k | £98.00k | £108.65k | £98.00k | £98.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/04/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19/12/2011 as amended on 11 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE THE WELFARE OF PERSONS WHO HAVE A PHYSICAL OR SENSORY IMPAIRMENT AND/OR ANY LEARNING OR MENTAL HEALTH IMPAIRMENT AND THEIR CARERS, RELATIONS OR DEPENDANTS PRIMARILY (BUT NOT EXCLUSIVELY) IN THE LONDON BOROUGH OF HILLINGDON.
Maes buddion
GREATER LONDON - HILLINGDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Disablement Association for Hilling
Wood End Centre
Judge Heath Lane
HAYES
UB3 2PB
- Ffôn:
- 02088488319
- E-bost:
- info@dash.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window