HANOVER IN HACKNEY LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is a Housing Association which provides housing and related services to older people in the London Borough of Hackney.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Cyfanswm incwm:
£6,326,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £6.19m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £145.00k | |
Arall | -£11.00k |
Cyfanswm gwariant:
£6,848,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £6.84m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £8.00k | |
Gwariant elusennol | £6.84m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hackney
Llywodraethu
- 30 Medi 2002: Cofrestrwyd
- 31 Ionawr 2011: Tynnwyd (WEDI'I HESGUSODI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.40m | £5.86m | £6.22m | £6.14m | £6.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.90m | £5.55m | £6.42m | £7.27m | £6.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £6.10m | £5.98m | £6.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £82.00k | £132.00k | £145.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £29.00k | £37.00k | -£11.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £5.66m | £6.32m | £6.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £8.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £754.00k | £953.00k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £0 | £25.49m | £25.19m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £22.25m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £2.52m | £3.62m | £3.60m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | -£159.00k | -£158.00k | -£1.26m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £17.89m | £23.11m | £23.15m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 28 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 15 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 15 Medi 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 27 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 27 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 03 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 28 Medi 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 05 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 28 Rhagfyr 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22ND AUGUST 2002
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY'S OBJECTS SHALL BE, TO CARRY ON FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY, THE BUSINESS OF: (1) PROVIDING HOUSING, HOSTELS OR ANY OTHER HOUSING ACCOMMODATION AND ANY ASSOCIATED AMENITIES, SERVICES, ADVICE OR ASSISTANCE FOR PERSONS: (A) IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS, (B) WHO ARE AGED, DISABLED OR HANDICAPPED (WHETHER MENTALLY OR PHYSICALLY), OR CHRONICALLY SICK, AND ARE IN NEED OF THE ACCOMMODATION OR OTHER BENEFITS PROVIDED BY VIRTUE OF THEIR CONDITION, (C) FOR ANY OTHER PERSONS FOR WHOM IT WOULD BE CHARITABLE TO PROVIDE HOUSES, HOSTELS OR OTHER ACCOMMODATION. (2) PROVIDING SERVICES, ADVICE OR ASSISTANCE UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS TO AGED, DISABLED OR HANDICAPPED (WHETHER MENTALLY OR PHYSICALLY) OR CHRONICALLY SICK PERSONS IN NEED THEREOF IN ARRANGING OR CARRYING OUT WORKS OF IMPROVEMENT REPAIR MAINTENANCE TO HOMES OCCUPIED BY THEM AND PROVIDING ANY ASSOCIATED AMENITIES SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; (3) PROVIDING FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND RECREATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE COMMUNITY; (4) PROMOTING ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE, AND IN PARTICULAR (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE RELIEF OF POVERTY; (5) ASSISTING OR ADVISING ANY OTHER CHARITY OR NON-PROFIT DISTRIBUTING BODY WITH SIMILAR OBJECTS TO THE ABOVE PRIMARILY IN THE AREA OF THE LONDON BOROUGH OF HACKNEY, OR IN ANOTHER ARE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE LONDON BOROUGH OF HACKNEY
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HACKNEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window