Hanes ariannol WORTH ABBEY
Rhif yr elusen: 1093913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.77m | £16.31m | £15.53m | £18.98m | £21.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.86m | £15.95m | £15.72m | £17.97m | £21.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £36.58k | £257.21k | £138.05k | £170.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.56m | £283.96k | £337.77k | £394.82k | £246.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £639.88k | £155.58k | £115.65k | £414.79k | £708.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.39m | £14.92m | £14.62m | £17.48m | £19.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £94.73k | £189.52k | £128.58k | £109.20k | £220.57k | |
|
Incwm - Arall | £81.49k | £764.44k | £323.75k | £574.68k | £767.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £37.61k | £0 | £2.00k | £5.10k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.02m | £15.70m | £15.12m | £16.97m | £20.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £844.97k | £242.38k | £596.58k | £1.00m | £1.23m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.02m | £443.94k | £27.75k | £38.13k | £42.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £287.46k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.77k | £34.83k | £34.23k | £27.16k | £9.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.