BREATHE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Breathe was established in 2002 to raise funds to help children with illnesses through the purchase of equipment and services. Breathe has been able support a number of hospitals and care providers in the South East by providing equipment including a paediatric ventilator, patient monitoring unit, specialist cot cooling equipment and physiotherapy equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2003: Cofrestrwyd
- 09 Hydref 2009: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS JAMES TOPPING | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
||||
MS JOAN SHEILA DUGGAN | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
||||
KATHERINE MARY DUGGAN | Ymddiriedolwr | 11 October 2012 |
|
|
||||
RICHARD ANTHONY DUGGAN | Ymddiriedolwr | 11 October 2012 |
|
|
||||
Paul Murphy | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
JOANNE DUGGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LISA ELAINE THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MIKE DUGGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLETTE MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 05 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Mehefin 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED EXECUTED 1ST JULY 2002
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") IN THE SOUTH EAST OF ENGLAND ("THE AREA OF BENEFIT") THE RELIEF OF THE SICKNESS OF INFANTS AND CHILDREN BY THE PROVISION OF EQUIPMENT AND SERVICES.
Maes buddion
THE SOUTH EAST OF ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Spirk Barn
London Road
Albourne
HASSOCKS
West Sussex
BN6 9BL
- Ffôn:
- 01273982079
- E-bost:
- paul.murphy@touchassociates.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window