ASYLUM SUPPORT & IMMIGRATION RESOURCE TEAM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide relief for asylum-seekers, refugees, undocumented migrants and their dependants in Birmingham and the West Midlands who are in condition of need, hardship and distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Sandwell
- Swydd Gaerwrangon
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1159888 ASYLUM SUPPORT AND IMMIGRATION RESOURCE TEAM
- 14 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- ASIRT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.67k | £58.18k | £0 | £0 | £21.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.11k | £53.15k | £0 | £34.24k | £21.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 28 Mehefin 2019 | 148 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 31 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 31 Ionawr 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 MAY 2002 AS AMENDED ON 20 JUNE 2003.
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE RELIEF FOR ASYLUM SEEKERS, REFUGEES AND THEIR DEPENDANTS IN THE BIRMINGHAM AREA, WHO ARE IN CONDITION OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS. 2. TO PROVIDE GENERAL LEGAL ADVICE AND ASSISTANCE TO PERSONS WHO ARE SUBJECT TO U.K. IMMIGRATION CONTROL AND THEIR DEPENDANTS WHO BY REASON OF THEIR INADEQUATE MEANS ARE UNABLE TO OBTAIN SUCH ADVICE AND ASSISTANCE FROM THEIR OWN RESOURCES. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF LOCAL PEOPLE AND THE EDUCATION AND TRAINING OF ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES AND THEIR DEPENDANTS IN ORDER TO ASSIST THEIR INCLUSION INTO WIDER COMMUNITY.
Maes buddion
BIRMINGHAM AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window