ymddiriedolwyr THE HALPERN CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1096478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER MARTIN | Cadeirydd | 25 April 2012 |
|
|
||||
David Quirke-Thornton | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Anil Aggarwal | Ymddiriedolwr | 15 January 2022 |
|
|
||||
VINCE MAPLE | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Paula Gregory | Ymddiriedolwr | 23 May 2014 |
|
|
||||
GEOFF HARVEY | Ymddiriedolwr | 23 May 2014 |
|
|
||||
JACQUELINE SHICLUNA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.