Hanes ariannol ABSOLUTE RETURN FOR KIDS (ARK)
Rhif yr elusen: 1095322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.70m | £13.69m | £35.01m | £24.39m | £25.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.52m | £16.06m | £25.31m | £24.15m | £28.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £139.75k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £411.68k | £139.75k | £10.23m | £905.28k | £1.23m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.35m | £13.49m | £30.28m | £11.65m | £21.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £790.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £58.00k | £9.00k | £3.18m | £2.47m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £281.00k | £187.00k | £549.00k | £616.00k | £209.00k | |
|
Incwm - Arall | £9.00k | £3.00k | £217.00k | £9.64m | £3.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.98m | £15.47m | £23.96m | £23.27m | £27.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £541.00k | £583.00k | £640.00k | £885.00k | £791.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £228.00k | £240.00k | £262.00k | £258.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £59.00k | £62.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £706.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.