FRIENDS OF RISHTON YOUTH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide activities and facilities for the young people of Rishton to help integrate them into the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2003: Cofrestrwyd
- 13 Tachwedd 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- F.R.Y. (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2 | £0 | £100 | £0 | £1 | |
|
Cyfanswm gwariant | £14 | £0 | £296 | £100 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | 07 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | 07 Tachwedd 2013 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | 18 Mehefin 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2010 | 14 Tachwedd 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 APRIL 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE TO SUPPORT AND WORK WITH THE YOUTH OF RISHTON TO PROVIDE FACILITIES AND EQUIPMENT FOR POSITIVE LEISURE ACTIVITIES AND TO ENCOURAGE YOUNG PEOPLE TO BECOME INVOLVED IN THE WIDER COMMUNITY LIFE OF RISHTON.
Maes buddion
LANCASHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window