THE ELIZA & ROBERT CALDWELL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ELIZA & ROBERT CALDWELL TRUST RAISES MONEY TO FUND EDUCATION AND HEALTH PROJECTS, INDEPENDENT OF FAITH OR BACKGROUND IN THE DIOCESE OF TIRUNELVELI, TAMIL NADU, SOUTH INDIA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- India
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susannah Manning | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
William Griffith | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Martin Christopher Andrew Beale | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Felix Samuel | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
JONATHAN GRIFFITH | Ymddiriedolwr | 19 September 2014 |
|
|
||||
DAVID ASIRVATHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV CANON HENRY GERVIS PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr CHLOE GERSKOWITCH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JONATHAN WYATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Juliet Draper | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £972 | £4.90k | £7.06k | £7.09k | £7.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £6.15k | £5.00k | £5.00k | £5.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 22 Ebrill 2023 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13 NOVEMBER 2002 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED
Gwrthrychau elusennol
"TO ADVANCE EDUCATION AND PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH AMONG YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES AND CARERS IN TAMIL NADU, SOUTH INDIA BY THE PROVISION OF TRAINING, ADVICE, INFORMATION AND OTHER CHARITABLE FORMS OF SUPPORT".
Maes buddion
TAMIL NADU, SOUTH INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Morris Road
MARLBOROUGH
SN8 1TJ
- Ffôn:
- 01672511788
- E-bost:
- henryandjudith@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window