Ymddiriedolwyr HEADINGTON U3A
Rhif yr elusen: 1096587
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Hewitt | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Susannah McFadden | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Margaret Samuel | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Patricia Lee | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Caroline Jess | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Linda Pearce | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Jennifer Hopkins | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Sylvie Lambertstock | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.