ymddiriedolwyr THE WOODARD CORPORATION
Rhif yr elusen: 1096270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard South Morse | Cadeirydd | 26 April 2016 |
|
|
||||||||||||||||
The Rt Reverend Dr Joanne Woolway Grenfell | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|||||||||||||||||
Rev Andrew Christopher Day | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|||||||||||||||||
Sarah Pelham | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Fiona Orchard | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||||||||||||||
William Geoffrey Pecover | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Alpha Georgia Hogg | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||||||||||||||
HOWARD JOHN DELLAR | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|||||||||||||||||
JOHN INGE | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||||||||||||||
MARGARET HOLMAN | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.