THE PELVIC PARTNERSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main aim of our charity is to provide women and healthcare professionals with information about best practice for the treatment and management of Pelvic Girdle Pain (PGP), formerly known as Symphysis Pubis Dysfunction, and to enable and empower women to access the right treatment. We provide an information website, run a telephone helpline and produce information leaflets and booklets.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Hydref 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH ANNE FISHBURN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Grace Pay | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Abigail Perrett | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Angeline O'Connor | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Felicity Mary Pelham Manavis | Ymddiriedolwr | 03 May 2021 |
|
|
||||
Jennifer Howard | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Laura Smith | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
CLAIRE WILDING | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Laura Leslie | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|
||||
REBECCA MARTIN | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|
||||
PHILIPPA SALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FIONA MARGUERITE TANKARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.78k | £15.91k | £22.64k | £11.92k | £10.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.22k | £13.61k | £7.52k | £18.72k | £17.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 MAY 2002 AS AMENDED 23 SEPTEMBER 2003. as amended on 09 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
To inform and support women with Pelvic Girdle Pain (PGP) and their families, carers and health-care professionals, and to promote effective treatment.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 THE CLEAVE
HARWELL
DIDCOT
OX11 0EL
- Ffôn:
- 01235820921
- E-bost:
- contact@pelvicpartnership.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window