THE ROTARY CLUB OF ALCESTER TRUST FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Fund Raising for the purpose of charitable giving.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Mai 2003: Cofrestrwyd
- 20 Gorffennaf 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.38k | £8.87k | £7.44k | £4.57k | £1.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.95k | £8.75k | £6.54k | £5.84k | £2.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 22 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 13 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | 07 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 2 SEPTEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY OR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE CLUB SHALL IN DULY CONSTITUTED MEETING FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window