ACTION FOR CHILDREN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 387,000 children and families across the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£155,280,000
Roddion a chymynroddion | £17.20m | |
Weithgareddau elusennol | £136.25m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.57m | |
Arall | £260.00k |
Cyfanswm gwariant:
£161,032,600
Codi arian | £6.75m | |
Weithgareddau elusennol | £154.28m | |
Arall | £0 |
£1,362,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £91,830,250 o 325 gontract(au) llywodraeth a £713,138 o 52 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.75m | |
Gwariant elusennol | £154.28m |
Pobl

4432 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
561 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 35 |
£70k i £80k | 24 |
£80k i £90k | 8 |
£90k i £100k | 5 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 3 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1069282-1 BESSELS LEIGH SCHOOL TRUST
- 01 Mawrth 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1069282 BESSELS LEIGH SCHOOL TRUST LIMITED
- 06 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072358 LITTLE FLYERS CHILDCARE GROUP
- 27 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1000016 PLAY MONTGOMERYSHIRE
- 29 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1170182 WISE OWLS NURSERY AND PRE-SCHOOL
- 02 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1136305 LITTLE FLYERS (BOSCOMBE DOWN)
- 20 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080493 THE BASIL LARSEN 1999 CHARITABLE TRUST
- 14 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 271022 THE GUTHRIE ESSAME CHARITABLE TRUST
- 17 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1084007 RAINBOWS END PRE-SCHOOL
- 23 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1091479 ACORN NURSERY (RAF COSFORD)
- 11 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1062492 PAWPRINTS NURSERY
- 01 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080300 THE JANE GIBSON CHARITABLE TRUST FUND
- 01 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080300 THE JANE GIBSON CHARITABLE TRUST FUND
- 07 Medi 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 294438 THE ELMSETT FELLOWSHIP BRASS BAND
- 28 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1168152 RHIANNA'S SWING
- 15 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 210618 THE NICHOLAS GALPERIN TRUST (FOR CHARITABLE PURPOS...
- 26 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 215301 NATIONAL CHILDREN'S HOME
- 31 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1136239 THE HEROES FOUNDATION LIMITED
- 17 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1128504 FRIENDS OF STEPPING STONES
- 11 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
- NCH (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Llywodraeth Cymru (Landloriaid Cymdeithasol A Cymdeithasau Tai)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarika Patel | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Navin Kaul | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Charles Nairn Geekie KC | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Leslie Elizabeth Evans | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Lynne Ann Atkin | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Peter Thomas Curran | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Steven David Bell | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Rev Michael John Adrian Long | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Enda Michael Johnson | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Dawn Lesley Warwick | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.65m | £145.21m | £142.65m | £149.79m | £155.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.85m | £139.40m | £139.35m | £149.39m | £161.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £86.00m | £84.27m | £86.50m | £84.43m | £91.83m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.33m | £114.00k | £153.00k | £713.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.71m | £19.98m | £16.24m | £18.57m | £17.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.75m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £109.14m | £119.11m | £125.41m | £129.86m | £136.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £16.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.02m | £827.00k | £919.00k | £1.34m | £1.57m | |
|
Incwm - Arall | £1.05m | £5.30m | £87.00k | £14.00k | £260.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.63m | £5.71m | £3.87m | £4.64m | £4.24m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £122.13m | £133.97m | £134.04m | £143.06m | £154.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.72m | £5.43m | £5.31m | £6.33m | £6.75m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £865.00k | £746.00k | £722.00k | £872.00k | £986.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £35.00k | £46.00k | £52.00k | £52.00k | £88.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £18.67m | £18.93m | £18.37m | £22.95m | £27.23m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £36.52m | £41.21m | £41.35m | £39.57m | £36.24m | |
|
Cyfanswm asedau | £38.89m | £49.06m | £50.34m | £40.85m | £34.29m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | -£551.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £19.47m | £26.81m | £26.04m | £22.56m | £21.61m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/05/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/01/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/01/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/11/2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY WORKS FOR THE PUBLIC BENEFIT HAVING AS ITS OBJECTS THE PROMOTION OF THE UPBRINGING AND CARE OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN NEED FROM ALL BACKGROUNDS, CULTURES, AND FAITHS OR NONE IN PARTICULAR BY: 1. PROMOTING THEIR BETTER CARE AND SAFEGUARDING THEM; 2. PROVIDING ASSISTANCE TO THEM AND THEIR FAMILIES AND CARERS; 3. PROMOTING THEIR HEALTH; 4. PROMOTING THEIR EDUCATION AND ESTABLISHMENT IN LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 THE BOULEVARD
ASCOT ROAD
WATFORD
HERTFORDSHIRE
WD18 8AG
- Ffôn:
- 01923361500
- E-bost:
- ask.us@actionforchildren.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window