Hanes ariannol PALFREY COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1099698
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.29m | £1.61m | £1.14m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.28m | £1.96m | £1.31m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.32m | £740.00k | £500.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.00k | £12.00k | £11.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £2.12k | £934.41k | £934.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.38m | £1.29m | £1.60m | £203.22k | £197.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £69.49k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.95k | £576 | £5.71k | £183 | £183 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £934.41k | £864.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £1.24m | £1.98m | £1.31m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.26k | £33.96k | £16.73k | £16.47k | £16.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.