Ymddiriedolwyr THE MARIA NOBREGA CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1099540
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 251 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIH ARCHDUKE ANDREAS SALVADOR HAPSBURG- | Cadeirydd |
|
|
|||||
Geraldo De Souza Paes De Andrade | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Pietro Laureano | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
FRANCESCO BANDARIN | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
ANNAMARIA BIAGINI CAZZANIGA | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
GIUSEPPE BIAGINI | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
ANNE-LOUISE REILLY-AKERS | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ROBIN AKERS | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
KATHERINE K DIMANCESCU | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
DAN P DIMANCESCU | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
||||
MRS MARIA ELIZABETH TSAKIROGLOU | Ymddiriedolwr | 01 June 2003 |
|
|
||||
WILLIAM LOUIS CHARLES OULLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DONALD MALCOLM DAVID STRONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIR PETER WILLIAM HEAP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ROBERT ADAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARGARET DOUGLAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.