ST LUKE'S PRE SCHOOL NURSERY LIMITED

Rhif yr elusen: 1099243
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide day care for children aged 1 to 11 from the local community including breakfast club, nursery, afterschool care and holiday clubs. Transport to and from the local primary school is provided by mini-bus.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £82,380
Cyfanswm gwariant: £114,966

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Sheffield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1136795 ST LUKES CHURCH, LODGE MOOR
  • 02 Medi 2003: Cofrestrwyd
  • 05 Gorffennaf 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £139.40k £134.77k £143.00k £140.51k £82.38k
Cyfanswm gwariant £128.02k £138.90k £137.78k £134.01k £114.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £68.96k £45.52k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 02 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 02 Awst 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 06 Hydref 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser