Ymddiriedolwyr North Staffs Advanced Drivers and Riders
Rhif yr elusen: 1100497
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Williams | Cadeirydd | 12 February 2015 |
|
|
||||
Helen Marie Champenois | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Sharon Mitchell | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Neil Theobald | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Paul Crowther | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||
David Baggley | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
||||
Michael Morris | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|
||||
IAN MCCUE | Ymddiriedolwr | 14 March 2012 |
|
|
||||
PHILIP MCCUE | Ymddiriedolwr | 10 March 2012 |
|
|
||||
IAN MARK KINDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.