Ymddiriedolwyr MOORE VILLAGE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1100745
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 465 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollie Ridley | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Hannah Stanley | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Bonnie Lou Hewitt | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Debra Bailey | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Kirsty Stokes | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Jodie Furnival | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
Lisa Bradshaw | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.