PARENTS' ASSOCIATION MERCHANT TAYLORS' GIRLS' SCHOOL AND STANFIELD SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aims and objectives of the association are as follows: to encourage the co operation of parents of the Schools' pupils in all mattes which promote the welfare of the schools; to promote social interaction between parents of the schools including new parents
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Sefton
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2003: Cofrestrwyd
- MTGS PARENTS ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Sarah Eddy | Cadeirydd | 16 June 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Lynan | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Michelle Flynn | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
CLAIRE ANNE TAO | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
Diane Jane Nichols BSc FCA | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
||||
Helen Margaret Ashton | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.35k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.31k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Chwefror 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Chwefror 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/11/2002 AS AMENDED ON 06/10/2014
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS AND OBJECTIVES OF THE ASSOCIATION ARE AS FOLLOWS:! 2.1 TO ENCOURAGE THE CO-OPERATION OF THE PARENTS OF THE SCHOOLS’ PUPILS IN ALL MATTERS WHICH CONCERN THE WELFARE OF THE SCHOOLS;! 2.2 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOLS;! 2.3 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH! SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.! 2.4 PROMOTE SOCIAL INTERACTION BETWEEN PARENTS OF THE SCHOOLS.! 2.5 TO PURSUE SUCH GOALS AND OBJECTIVES AGREED PERIODICALLY WITH THE SCHOOLS.! 2.6 TO PURSUE PROJECTS OR UNDERTAKINGS FOR THE WELFARE OR BENEFIT OF THE SCHOOLS.! 2.7 TO INTEGRATE WITH OTHER AFFILIATED OR ALLIED BODIES WITHIN THE SCHOOLS’ COMMUNITY.!
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Merchant Taylors School For Girls
Liverpool Road
Crosby
LIVERPOOL
L23 5SP
- Ffôn:
- 01519243140
- E-bost:
- mtgspta@merchanttaylors.com
- Gwefan:
-
merchanttaylors.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window