GREAT TORRINGTON BUILDINGS PRESERVATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preservation and restoration of Great Torrington Town Hall building to provide a financially self-supporting community run asset for the town and northern Devon.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,543 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 22 Hydref 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA CRAWLEY | Cadeirydd | 15 March 2023 |
|
|
||||
David John Parish | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Paula Langer | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Nigel Lewis-Carpenter | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
HELEN GRACE RUMBOLD | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Rosemary Lilian Purcell | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Sue Mills | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £488.09k | £69.25k | £79.55k | £84.82k | £48.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.78k | £73.69k | £57.73k | £63.88k | £58.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £86.21k | £11.07k | £24.83k | £8.33k | £5.54k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Medi 2021
(Mae'r cyfrifon |
19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 96 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 16 OCTOBER 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 NOVEMBER 2009 as amended on 18 Feb 2021 as amended on 15 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
To preserve for the benefit of the people of Great Torrington in the County of Devon and of the Nation the historical, architectural and constructional heritage that exist in and around Great Torrington in buildings (including any building defined in Section 336 of The Town and Country Planning Act 1990) of particular beauty or historical architectural or constructional interest. To preserve and maintain the restored town hall in the interests of social welfare, for recreation or other leisure time occupation of individuals and organisations who have need of such facilities, by reason of their youth, age, infirmity or disability, financial hardship or social circumstances with the object of improving their conditions of life.
Maes buddion
IN AND AROUND GREAT TORRINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Town Hall Office
High Street
Torrington
EX38 8HN
- Ffôn:
- 01805623298
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window