SALGO ASSIST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raise funds: To support two homes: one for up to 25 girls and one for up to 25 boys; widows; in-home family support, including educational grants to poor children; salaries of 6 teachers in two tuition centres; elderly destitute men & women; occasional building projects furthering our aims;HIV/Aids Awareness; help with medical emergencies;publish newsletter (SalGO News) for supporters.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- India
Llywodraethu
- 29 Ionawr 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENISE ALISON WARDALE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicola Rose | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Susan Jean Barrett | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Debra Pauline Brunt | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
ALAN JAMES HALL | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|||||
PETER JAMES LANGDOWN | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
Rev CLIFFORD SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS ANNE WARNER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.95k | £25.26k | £28.74k | £26.68k | £37.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.08k | £27.00k | £27.76k | £31.36k | £26.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 21 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 21 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 OCTOBER 2001 AS AMENDED 20 OCTOBER 2003 AND 14 DECEMBER 2003 AS AMENDED ON 30 OCT 2017 as amended on 07 Nov 2022 as amended on 01 Nov 2021 as amended on 08 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
The charity's objects ('the objects') are to promote the work of Salem Gospel Outreach in Education & Rural Care Organisation (SaIGOERCO) in Andhra Pradesh, S. India (the area of benefit) including but without prejudice to the generality of the foregoing to relieve poverty sickness and distress and the advancement of education within the said area of benefit.
Maes buddion
ANDHRA PRADESH, SOUTH INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 KING STREET LANE
WINNERSH
WOKINGHAM
RG41 5AX
- Ffôn:
- 01189789453
- E-bost:
- chair@salgoassist.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window