FRIENDS OF NEWNHAM INFANT AND NURSERY SCHOOL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activities of F.O.N.I.S.A. are to generate funds to donate to Newnham Infant and Nursery School for specific projects. These funds are generated by selling uniform and by holding various fundraising events during the year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Hillingdon
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
- 12 Ebrill 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 03 Mai 2011: Re-registered
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Aitken | Cadeirydd | 08 October 2019 |
|
|
||||
CHLOE ROBAK | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Julie Dawn Browne | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.75k | £15.32k | £23.98k | £32.15k | £38.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.91k | £6.96k | £10.56k | £13.47k | £29.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Awst 2024 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Awst 2024 | 61 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Tachwedd 2023 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Tachwedd 2023 | 142 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Tachwedd 2022 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 10 Hydref 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 NOVEMBER 2003 AS AMENDED 26 JANUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF NEWHAM INFANT AND NURSERY SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES (NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY) FOR EDUCATION AT THE SCHOOL.
Maes buddion
NEWHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FONISA
Newnham Infant & Nursery School
Newnham Avenue
Ruislip
Middlesex
HA4 9RW
- Ffôn:
- 020 3745 6215
- E-bost:
- fonisainfo@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window