ymddiriedolwyr TED ADAMS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1104538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSEMARY JOAN BRYANT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sara Gee | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Patrick Fell | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
DENISE MARGARET SKIDMORE | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
Teresa Hughes | Ymddiriedolwr | 04 December 2015 |
|
|
||||
Andrew Christian Higgitt | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||
Anne Whelan | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|||||
BARBARA STOKES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.