GLOBAL SOCIAL IMPACT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Global Social Impact is a UK charity which promotes the building of the Global ecosystem of the VP/SI space. We do this by giving grants to entities which work at both country and continent level. We have over 15 year history of this work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
- Brasil
- Cenia
- Colombia
- De Affrica
- Fiet-nam
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Japan
- Mecsico
- Nigeria
- Singapore
- Tsieina
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 07 Medi 2004: Cofrestrwyd
- EVPA (Enw gwaith)
- EUROPEAN VENTURE PHILANTHROPY ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- THE INTERNATIONAL VENTURE PHILANTHROPY CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUGLAS MILLER | Cadeirydd |
|
||||||
Audrey Teruko Miller | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Jodi Mika Minots | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Eric Dustin Hideo Miller | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Luciano Balbo | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN RODGERS DAWSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354.44k | £10.49m | £93.39k | £169.72k | £186.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £466.75k | £685.90k | £761.41k | £672.75k | £740.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £10.48m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £7.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £680.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £5.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £222.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Mehefin 2023 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 23 Mehefin 2023 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 02 Mai 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 17 Mai 2022 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 JANUARY 2004 AS AMENDED 6 SEPTEMBER 2004. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 MAY 2017 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07 JUN 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE AND IN PARTICULAR TO PROMOTE THE VOLUNTARY SECTOR FOR THE PUBLIC BENEFIT BY SUPPORTING AND PROMOTING THE DEVELOPMENT OF VENTURE PHILANTHROPY FOR THESE PURPOSES BY THE FOLLOWING MEANS: (A) EDUCATING GOVERNMENTS, GOVERNMENTAL AND OTHER NOT FOR PROFIT ORGANISATIONS OR AGENCIES, CHARITABLE ORGANISATIONS, COMMERCIAL ORGANISATIONS, INDIVIDUALS AND OTHERS IN THE PRACTICE OF AND THE BENEFITS ATTAINABLE FROM THE PRACTICE OF VENTURE PHILANTHROPY; (B) THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND OTHER ASSISTANCE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO FINANCIAL ASSISTANCE) TO ORGANISATIONS WHO BECOME MEMBERS OR AFFILIATED ORGANISATIONS OF THE CHARITY AND WHOSE AIM IS TO PRACTICE OR PROMOTE VENTURE PHILANTHROPY; (C) THE PROVISION OF DIRECT OR INDIRECT SUPPORT OR ASSISTANCE TO TARGET ORGANISATIONS IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF VENTURE PHILANTHROPY. IN THIS CLAUSE AND IN THIS MEMORANDUM THE FOLLOWING DEFINITIONS SHALL APPLY: 'VOLUNTARY SECTOR' MEANS CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS. 'CHARITIES' ARE ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES. 'VOLUNTARY ORGANISATIONS' ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR TO A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES. 'TARGET ORGANISATIONS' MEANS ORGANISATIONS WHICH ARE EITHER CHARITIES OR VOLUNTARY ORGANISATIONS 'VENTURE PHILANTHROPY' MEANS THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF LONG TERM INVESTMENT AND VENTURE CAPITAL MODELS TO TARGET ORGANISATIONS BY, BUT NOT LIMITED TO, THE FOLLOWING MEANS: (I) THE PROVISION OF FINANCING THROUGH ANY APPROPRIATE FORM TO TARGET ORGANISATIONS; (II) THE PAYMENT OF GRANTS OR OTHER FINANCIAL ASSISTANCE TO TARGET ORGANISATIONS; (III) THE PROVISION OF ADVICE TO TARGET ORGANISATIONS TO ASSIST THEM TO ORGANISE AND STRUCTURE THEMSELVES MORE EFFICIENTLY TO ALLOW THEM TO USE AND TO APPLY THE RESOURCES AVAILABLE TO THEM FOR THEIR PURPOSES AS EFFECTIVELY AS POSSIBLE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY RESOURCES MADE AVAILABLE THROUGH THE PROVISION OF FUNDS UNDER (I) AND(II) ABOVE; AND (IV) THE PROVISION OF SUPPORT AND/OR TRAINING TO TARGET ORGANISATIONS IN SUCH OTHER FORMS AS MAY FROM TIME TO TIME BE APPROPRIATE.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UHY Hacker Young Llp
4 Thomas More Square
LONDON
E1W 1YW
- Ffôn:
- 01932 848882
- E-bost:
- ipelmiller@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window