THE ARTS SOCIETY ROYAL LEAMINGTON SPA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of The Arts Society Royal Leamington Spa are the promotion and advancement of aesthetic education, the cultivation, appreciation and study of the decorative and fine arts, the giving of aid to the conservation of our national artistic heritage and the giving of aid to other organisations engaged in the arts or related fields, for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Coventry
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 09 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
- ROYAL LEAMINGTON SPA DECORATIVE AND FINE ARTS SOCIETY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Keith Roberts | Cadeirydd | 01 July 2016 |
|
|
||||
Dr Lynne Henderson | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Catherine Love | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Ruth Barton | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Martin Hornbrook | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Ann Barton | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr Susan Rosemary Dunnett | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Margot Radomska | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Rosamund Crampton | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Dr Eithne Batt | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Edwina McConville | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.81k | £24.80k | £31.17k | £38.96k | £39.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.55k | £20.44k | £32.62k | £39.71k | £40.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 OCTOBER 1993 AS AMENDED 2 JUNE 2004 AS AMENDED ON 05 JUL 2017 AS AMENDED ON 04 JUL 2018 as amended on 07 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE AESTHETIC EDUCATION OF THE PUBLIC, THE CULTIVATION, APPRECIATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS, AND THE GIVING OF AID FINANCIAL OR OTHERWISE TO THE CONSERVATION OF OUR NATIONAL ARTISTIC HERITAGE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN ADDITION, SHALL HAVE THE FOLLOWING POWERS:
Maes buddion
LEAMINGTON SPA, WARWICK, COVENTRY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Croft Road
Leek Wootton
Warwick
CV35 7QE
- Ffôn:
- 01926 511844
- E-bost:
- chairman@tasrls.org.uk
- Gwefan:
-
tasrls.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window