Brethren In Christ Church in the UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preaching and of teaching of the word of God. To promote and establish new congregations in United Kingdom. Provide counselling to the bereaved.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- BICCUK (Enw gwaith)
- THE BRETHREN IN CHRIST CHURCH - UK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev BONNET MOYO | Cadeirydd | 23 June 2018 |
|
|
||||
Andigale Dlamini | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Dr Emmanuel Maphosa | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Mduduzi Mpande | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|||||
Khulekani Bhebhe | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Samuel Mnyama | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Simangele Sithembani Mkandla | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
LINDIWE NCUBE | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
BENJAMIN MASUKU | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Rev THEMBA NDLOVU | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|||||
DEAN CHAUKE | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.71k | £11.34k | £7.80k | £14.00k | £22.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.51k | £11.18k | £7.43k | £13.10k | £20.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 01 Mehefin 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 01 Mehefin 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 MARCH 2004 AS AMENDED 2 JUNE 2004 AND 1 AUGUST 2004 AS AMENDED ON 13 JUL 2019 as amended on 13 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
I TO PROMOTE THE WORSHIP OF THE ALMIGHTY GOD, PROCLAIM AND FURTHER THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON, THE LORD JESUS CHRIST, AND THE PREACHING OF THE WORD OF GOD IN THE UNITED KINGDOM BY THE BRETHREN IN CHRIST CHURCH CONSISTENT WITH THE DOCTRINE SET OUT IN THE STATEMENT OF BELIEFS. II TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS AND SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT. III. TO ADVANCE EDUCATION IN FURTHERANCE OF THE ADVANCEMENT OF RELIGION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 Trinity Road
SOUTHEND-ON-SEA
SS2 4HL
- Ffôn:
- 07869149231
- E-bost:
- overseer@biccintheuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window