THE REFUGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aims to relieve poverty, hardship and distress of African refugee living in Enfield. We do provide a free Interpreting & Translation services to members, provision of free advice on energy, health matters, education and training for employment, meeting and cultural activities, art development, food distribution and warm bank, sport and physical activities for these people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Haringey
- Cymru
Llywodraethu
- 08 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Berry Secretary | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Annias Boyiki Advisor | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Peter Lingo Advisor | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Lolofa Olinge Treasurer | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Antho Piti Advisor | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.88k | £9.93k | £14.83k | £14.99k | £9.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.67k | £9.71k | £14.70k | £14.78k | £9.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Tachwedd 2020 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 JANUARY 2004 AS AMENDED 10 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY HARDSHIP AND DISTRESS OF PEOPLE LIVING IN HARINGEY, NORTH LONDON KINGDOM, IN PARTICULAR THE CONGOLESE COMMUNITY BY THE PROVISION OF A TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICE AND ADVICE REGARDING IMMIGRATION, HEALTH, WELFARE RIGHTS, EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT ISSUES THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN HARINGEY, NORTH LONDON, IN PARTICULAR THE CONGOLESE COMMUNITY BY THE PROVISION OF EDUCATIONAL AND TRAINING COURSES WHICH WILL IMPROVE THEIR PROSPECTS OF GAINING EMPLOYMENT THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH OF THE PUBLIC IN HARINGEY, NORTH LONDON, IN PARTICULAR THE CONGOLESE COMMUNITY BY THE PROVISION OF INFORMATION AND ADVICE ON SUCH MATTER AS, BUT NOT LIMITED TO, DRUGS, ALCOHOL AND HIV/AIDS THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF HARINGEY, NORTH LONDON IN PARTICULAR THE CONGOLESE COMMUNITY BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PARTICIPATION IN SPORT, IN PARTICULAR FOOTBALL
Maes buddion
HARINGEY, NORTH LONDON KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 COLLESS ROAD
LONDON
N15 4NR
- Ffôn:
- 07907001011
- E-bost:
- TRUSTTHEREFUGEE@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window