Hanes ariannol HARVEST CHURCH LONDON
Rhif yr elusen: 1104220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £561.13k | £600.49k | £531.41k | £564.67k | £655.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £425.49k | £473.62k | £414.98k | £390.48k | £540.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £544.18k | £0 | £0 | £0 | £630.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.72k | £515.20k | £469.46k | £428.68k | £24.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £224 | £156 | £91 | £192 | £91 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £85.14k | £61.86k | £135.81k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £272.45k | £322.51k | £242.75k | £232.55k | £357.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £153.04k | £151.11k | £172.23k | £157.93k | £183.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.60k | £66.42k | £67.06k | £60.81k | £7.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £46.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.