Hanes ariannol BRENTWOOD LEISURE TRUST
Rhif yr elusen: 1104395
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.20m | £2.26m | £2.48m | £2.48m | £2.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.23m | £2.31m | £2.21m | £2.54m | £2.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £213.00k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £27.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.32k | £36.10k | £246.15k | £116.87k | £114.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £446.13k | £443.55k | £412.00k | £477.84k | £622.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.73m | £1.78m | £1.82m | £1.89m | £1.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £21 | £11 | £0 | £33 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £2.31m | £1.90m | £2.18m | £2.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £302.33k | £353.72k | £491.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.98k | £0 | £27.39k | £18.04k | £29.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £13.17k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.