THE SHAHJALAL MOSQUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Currently we are providing facilities for daily five time prayers, Arabic classes for our children, friday jummah prayers, eid prayers and other annual Islamic activites.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 03 Awst 2004: Cofrestrwyd
- THE SHAHJALAL JAMIA MASJID AND ISLAMIC EDUCATION TRUST (NOTTINGHAMSHIRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suhel Ahmed | Cadeirydd | 01 January 2014 |
|
|
||||
Anwar Khan | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Mohammed Abul Kashem | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Rujan Ahmed | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Jual Khan | Ymddiriedolwr | 25 May 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.55k | £10.47k | £15.79k | £27.20k | £27.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.05k | £14.57k | £13.40k | £14.70k | £35.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.64k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 29 Medi 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 29 Medi 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 24 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 9 JULY 2004
Gwrthrychau elusennol
TO OR FROM THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY TO OR FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE, INSTITUTION, SOCIETY, OR OBJECT AS THE MOSQUE SHALL IN DULY CONSTITUTED MEETING FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NOTTINGHAMSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHAHJALAL MOSQUE & ISLAMIC EDUCATIO
ACOURT STREET
NOTTINGHAM
NG7 5AH
- Ffôn:
- 07963523448
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window