STURMINSTER NEWTON COMMUNITY BUILDING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates The Exchange, a community building in Sturminster Newton, for the benefit of the population of the town and the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dorset
Llywodraethu
- 21 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT COWLEY | Cadeirydd |
|
||||||
Christopher John Taylor | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|||||
Helen Jacqueline Lacey | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Trevor Puckett | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Sarah Anne Palmer | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
JOHN COWLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £361.41k | £143.26k | £241.11k | £327.77k | £409.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £381.08k | £129.59k | £303.46k | £357.88k | £404.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.60k | £43.82k | £4.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 DECEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16 MARCH 2005.
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE, IMPROVE AND MAINTAIN PUBLIC AMENITIES IN STURMINSTER NEWTON AND THE SURROUNDING AREA AND TO PROVIDE A PROPERTY FOR THE PURPOSES OF :- (I) A PUBLIC MARKET; (II) MEETINGS, LECTURES, CLASSES, PUBLIC EXHIBITIONS, AND OTHER FORMS OF RECREATION OR LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF STURMINSTER NEWTON AND THE SURROUNDING AREA. WITH THE INTENTION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, OF CONTRIBUTING TOWARDS THE REGENERATION OF STURMINSTER NEWTON AND THE SURROUNDING AREA 2. TO PROMOTE ANY LAWFUL CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF STURMINSTER NEWTON AND THE SURROUNDING AREA AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
STURMINSTER NEWTON AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Exchange
Old Market Hill
STURMINSTER NEWTON
Dorset
DT10 1FH
- Ffôn:
- 01258475137
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
stur-exchange.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window