INTERLINK PARADISE FOUNDATION INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS AND FOR PEOPLE SUFFERING FROM SEVERE DISEASES AND MENTAL HEALTH PROBLEMS AND THEIR FAMILIES, BOTH WITHIN THE UNITED KNIDOM AND OVERSEAS, BY THE PROVISION OF FINANACIAL AND PASTORIAL SUPPORT AND ASSISTANCE. 2. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION THROUGHOUT THE WORLD.3. ADVANCEMENT OF EDUCATION & TRAINING. AREA OF BENEFIT: UNITED KINGDOM AND OVERSEAS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Affganistan
- Akrotiri
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Antarctica
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Awstralia
- Awstria
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Benin
- Bermuda
- Brasil
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- De Affrica
- Dekelia
- Ethiopia
- Ghana
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Haiti
- India
- Liberia
- Libia
- Mauritius
- Nigeria
- Rwanda
- Samoa America
- Somalia
- Sri Lanka
- Tchad
- Tsieina
- Uganda
- Y Bahamas
- Y Gambia
- Yr Aifft
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
- PARADISE OF TRUST MINISTRIES (Enw blaenorol)
- PARADISE OF TRUTH MINISTRIES (Enw blaenorol)
- PARADISE OF TRUTH MINISTRIES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADESOLA ALO | Cadeirydd | 28 February 2022 |
|
|
||||
EMMANUEL TEMITAYO ALO | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
ARAMIDE ESTHER OLUWAFUNMILAYO ALO | Ymddiriedolwr | 31 December 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44k | £955 | £812 | £600 | £5.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51k | £905 | £865 | £650 | £6.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Mawrth 2022 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 02/06/2003 AS AMENDED ON 22/10/2004 AS AMENDED ON 05/11/2010
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS AND FOR THOSE SUFFERING FROM LEPROSY, AIDS, CANCER AND TUBERCULOSIS AND THEIR FAMILIES, BOTH WITHIN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS, BY THE PROVISION OF FINANCIAL AND PASTORAL SUPPORT AND ASSISTANCE. 2. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION THROUGHOUT THE WORLD.
Maes buddion
NITED KINGDOM AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Upper Road
LONDON
E13 0DH
- Ffôn:
- 07946499467
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window