DISCOVERING LATIN AMERICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Discovering Latin America's mission is to improve the lives of disadvantaged people in Latin America by sharing its culture, art and creativity with the world. We envision a better and more unified region free of poverty, illiteracy, sickness, distress. We have organised unique fundraising events on the following areas: Anthropology, Dance, History, Film, Gastronomy, Music, Theatre and Visual Arts
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Ariannin
- Belize
- Bolifia
- Brasil
- Chile
- Ciwba
- Colombia
- Costa Rica
- Ecwador
- El Salvador
- Feneswela
- Gaiana
- Guatemala
- Guyan Ffrengig
- Haiti
- Hondwras
- Mecsico
- Nicaragwa
- Panama
- Periw
- Surinam
- Trinidad A Tobago
- Wrwgwâi
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURICIO DAVILA | Cadeirydd |
|
|
|||||
SYLVIA VILLA-ECHEVERRIA | Ymddiriedolwr | 03 April 2012 |
|
|
||||
NATALY LORENTZ | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.58k | £24.07k | £10.33k | £0 | £13 | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.86k | £21.60k | £12.97k | £4.71k | £570 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 456 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 456 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 821 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 821 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1186 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1186 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1551 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1551 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15 AUGUST 2004, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 19 OCTOBER 2004
Gwrthrychau elusennol
1 THE EDUCATION OF PUBLIC ABOUT THE COUNTRIES OF LATIN AMERICA, THEIR PEOPLE GEOGRAPHY, HISTORY, CULTURE, MUSIC FOLKLORE AND THE INTELLECTUAL, ARTISTIC AND ECONOMIC LIFE OF THOSE COUNTRIES. 2 THE IMPROVEMENT OF EDUCATION IN THE COUNTRIES OF LATIN AMERICA AND ELSEWHERE. 3 THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS IN THE COUNTRIES OF LATIN AMERICA AND ELSEWHERE. 4 SUCH OTHER GENERAL PURPOSES, IN LATIN AMERICA AND THE UK, AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
LATIN AMERICA AND UK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Ashmore Close
London
SE15 5GY
- Ffôn:
- 02073583817
- E-bost:
- info@discoveringlatinamerica.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window