ymddiriedolwyr MK ARTS FOR HEALTH
Rhif yr elusen: 1107625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanya Coles | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Christopher David Kubiak | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Kate Jarman | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Lesley Halford | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Anjana Singh | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Omotayo Kufeji | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Simon LLoyd | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
Heather Chandler | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
Katharine Sorensen | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
Linda Bartram | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.