Hanes ariannol Sense Ability Matters LTD.
Rhif yr elusen: 1107499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £579.95k | £496.92k | £506.63k | £545.27k | £780.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £659.26k | £442.83k | £402.02k | £464.37k | £669.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £340.08k | £220.78k | £354.32k | £375.50k | £364.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £27.85k | £36.47k | £24.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £222.58k | N/A | £128.25k | £120.10k | £347.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.85k | N/A | £0 | £1.11k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £343.47k | N/A | £378.29k | £424.01k | £429.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £51 | N/A | £91 | £55 | £2.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £653.69k | N/A | £402.02k | £464.37k | £669.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.57k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £3.65k | £6.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.