EBENEZER COMMUNITY LEARNING CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ebenezer Community College (ECC) is an Adult Education college that aims to support all learners towards personal and economic freedom. Through achievement of educational goals our learners gain enhanced confidence, mindset and skill that allow them to embrace new challenges and opportunities. Additionally, ECC partners with colleges to offer pathways to higher education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSTANCE ABENA ADOMA OWUSU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARCHBISHOP KWAKU FRIMPONG-MANSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OSEI ASIBEY KWATENG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES BENJAMIN BUACHIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.69k | £179.51k | £232.35k | £291.63k | £448.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.31k | £289.30k | £218.18k | £279.71k | £362.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £102.55k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Ionawr 2025 | 213 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Ionawr 2025 | 213 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 19 Awst 2020 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 19 Awst 2020 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 20 AUGUST 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 13 AUGUST 2004 AND 04 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE GENERAL CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS, THOSE SEEKING ASYLUM, MEMBERS FROM BLACK AND MINORITY ETHNIC (BME) COMMUNITIES AND THE UNEMPLOYED IN THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROVIDING ADVICE AND INFORMATION ON CAREERS AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES; (B) DISSEMINATING HEALTH INFORMATION TO PROTECT AND PRESERVE HEALTH; (C) ADVANCING OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG THOSE WHO ARE UNEMPLOYED; (D) PROVIDING FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, FOR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES; AND (E) DEVELOPING THE CAPACITY AND SKILLS OF CLIENTS IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
726-728 SEVEN SISTERS ROAD
TOTTENHAM
LONDON
N15 5NH
- Ffôn:
- 02088006621
- E-bost:
- doreenc@eccollege.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window