OASIS AQUILA HOUSING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing supported accommodation to homeless and vulnerable people, a homelessness resource centre, private sector access scheme, employability support, the provision of affordable housing, family support services and support for victims of domestic and sexual abuse.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£4,516,090
Roddion a chymynroddion | £213.72k | |
Weithgareddau elusennol | £4.22m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £79.24k | |
Buddsoddiadau | £3.48k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,622,040
Codi arian | £281.06k | |
Weithgareddau elusennol | £4.34m | |
Arall | £462 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,098,259 o 4 gontract(au) llywodraeth a £758,274 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £281.52k | |
Gwariant elusennol | £4.34m |
Pobl

96 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Croydon
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Southwark
- Sunderland
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
- OASIS COMMUNITY HOUSING (Enw gwaith)
- AQUILA WAY (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS WILLIAM SALISBURY | Cadeirydd | 01 April 2014 |
|
|||||
Tara Allen | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Alex Pitcher | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Natasha Gray | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Steven Jeffrey Coles | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|||||
Jonathan Wood | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|||||
Dr Andrew Rhys Griffiths | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||||
Washington Kihato Waithaka | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Anita Claire Morris | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
RT REVD MARK BRYANT | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
Kate Ginks | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.21m | £4.09m | £4.40m | £4.27m | £4.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.08m | £3.74m | £4.41m | £4.40m | £4.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £538.85k | £964.61k | £1.12m | £1.07m | £1.10m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £296.20k | £378.15k | £537.84k | £586.37k | £758.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.26m | £1.26m | £1.31m | £1.31m | £213.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £57.54k | £0 | £31.40k | £52.05k | £79.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.89m | £2.72m | £3.06m | £2.91m | £4.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.09k | £1.69k | £1.99k | £1.23k | £3.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £112.40k | £0 | £13 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.87m | £3.56m | £4.21m | £4.17m | £4.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £210.48k | £175.93k | £199.84k | £229.45k | £281.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.97k | £40.57k | £45.52k | £59.73k | £55.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £462 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.41m | £2.41m | £2.51m | £2.50m | £2.65m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.18m | £1.53m | £1.64m | £1.46m | £1.45m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.00m | £995.63k | £1.05m | £950.00k | £989.12k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/11/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/07/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10/04/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13/04/2014
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT ANY SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE DIRECTORS IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: 3B.1 THE ADVANCEMENT OF CHRISTIANITY; 3B.2 THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS AND THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, PROMOTING FOR THE BENEFIT OF INHABITANTS IN THE UNITED KINGDOM, THE PROVISION OF THE FOREGOING BY PROVIDING HOUSING AND ANY ASSOCIATED AMENITIES FOR HOMELESS PEOPLE AND YOUNG PARENTS AND BABIES IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES APPROPRIATE TO THEIR MEANS
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE GATESHEAD, TYNE AND WEAR, GATESHEAD AND NEWCASTLE UPON TYNE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Oasis Community Housing
Unit 7-8
Delta Bank Road
Metro Riverside Park
GATESHEAD
NE11 9DJ
- Ffôn:
- 01914773535
- E-bost:
- info@oasiscommunityhousing.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window