Hanes ariannol Citizens Advice Mid Mercia
Rhif yr elusen: 1107830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.42m | £1.88m | £2.00m | £2.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.37m | £1.65m | £1.87m | £2.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.07m | £652.06k | £930.59k | £1.05m | £894.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £720 | £362 | £191 | £716 | £1.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.39k | £8.42k | £13.51k | £9.82k | £460 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.07m | £1.41m | £1.87m | £1.98m | £2.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.80k | |
|
Incwm - Arall | £155.13k | £0 | £0 | £0 | £3.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | £1.37m | £1.65m | £1.87m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £27.41k | £22.58k | £29.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.