Citizens Advice Mid Mercia

Rhif yr elusen: 1107830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide free, confidential, impartial and independent advice and information for the benefit of the local community, to exercise a responsible influence on the development of social policies and services and to ensure individuals do not suffer through a lack of knowledge or an inability to express their needs effectively.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1120195 CITIZENS ADVICE & LAW CENTRE
  • 27 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • Citizens Advice Mid Mercia (Enw gwaith)
  • SOUTH DERBYSHIRE CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan David Lloyd Cadeirydd 13 November 2013
Dim ar gofnod
John Harris Ymddiriedolwr 07 August 2024
Dim ar gofnod
Angela MacKenzie Ymddiriedolwr 08 May 2024
THE MOIRA FURNACE MUSEUM TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
John McKiernan Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
Ian Gavin Blackett Ymddiriedolwr 17 August 2023
Dim ar gofnod
Susan McKendrick Ymddiriedolwr 03 February 2022
FRIENDS OF THE ODA (OAKTHORPE, DONISTHORPE AND ACRESFORD) MEMORIAL GARDENS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE MOIRA FURNACE MUSEUM TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Anne Armstrong Ymddiriedolwr 05 August 2021
Dim ar gofnod
Kenneth Eldret Ymddiriedolwr 22 August 2019
Dim ar gofnod
JAMES ENNIS BOSWORTH Ymddiriedolwr 26 April 2018
Dim ar gofnod
Christopher John Smith Ymddiriedolwr 01 January 2015
Dim ar gofnod
GRAEME JOHN ROYALL Ymddiriedolwr 08 January 2013
Dim ar gofnod
CLLR JAMES NEIL HEWLETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.42m £1.88m £2.00m £2.33m £3.19m
Cyfanswm gwariant £1.37m £1.65m £1.87m £2.17m £3.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £652.06k £930.59k £1.05m £894.98k £1.13m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £362 £191 £716 £1.45k £938
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £8.42k £13.51k £9.82k £460 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.41m £1.87m £1.98m £2.32m £3.18m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £2.80k £9.83k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £3.48k £1.50k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.37m £1.65m £1.87m £2.17m £3.03m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £27.41k £22.58k £29.87k £43.03k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £266.06k £284.86k £284.43k £294.81k £215.96k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £427.20k £661.05k £763.60k £1.02m £1.30m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £196.37k £218.44k £199.18k £309.67k £416.41k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 20 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 16 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 16 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
114 CHURCH STREET
CHURCH GRESLEY
SWADLINCOTE
DERBYSHIRE
DE11 9NR
Ffôn:
012830210108