Ymddiriedolwyr HOLY TRINITY PRESCHOOL (SUTTON COLDFIELD)
Rhif yr elusen: 1107908

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manveer Singh Punia | Cadeirydd | 06 December 2022 |
|
|
||||
Ismah Sarfraz | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Heather Evans | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Claire Jelf | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Heather Somerville | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Madonna Michelle Keates | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Emma Barnett | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Kate Tonsley | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Sarah Brook | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Nicola Twell | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Lesley Sheasby | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
Catherine Dolan | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.