Hanes ariannol OPEN YOUTH TRUST

Rhif yr elusen: 1108712
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £1.32m £1.40m £1.50m £1.46m £1.46m
Cyfanswm gwariant £1.59m £1.74m £1.82m £1.86m £1.57m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £14.84k £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £455.39k £376.32k £611.42k £636.37k £468.32k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £638.46k £781.79k £796.74k £727.99k £926.22k
Incwm - Weithgareddau elusennol £221.99k £244.02k £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £63 £95.43k £92.39k £69.15k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.17m £1.26m £1.27m £1.36m £1.00m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £547.70k £504.51k £567.71k
Gwariant - Llywodraethu £6.00k £6.00k £6.43k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall -£763 -£846 -£477 £0 £0