Hanes ariannol FROME CHEESE & GRAIN LIMITED
Rhif yr elusen: 1108074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £611.99k | £445.18k | £356.67k | £579.17k | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £585.92k | £520.79k | £362.20k | £495.34k | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £215.06k | £85.87k | £45.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £238.04k | N/A | N/A | £7.60k | £58.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £134.58k | N/A | N/A | £129.01k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £199.97k | N/A | N/A | £267.68k | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £39.40k | N/A | N/A | £174.88k | £11.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £585.92k | N/A | N/A | £495.34k | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.