DEFLOG VQ TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IN LIQUIDATION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
- East Riding Of Yorkshire
- Essex
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Hampshire
- Swydd Rydychen
- Wiltshire
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1190840 THE DEFLOG FOUNDATION
- 18 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
- 16 Mawrth 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/12/2015 | 07/10/2016 | 07/10/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.42m | £4.78m | £148.21k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.81m | £5.94m | £8.90m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.94m | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.76m | £2.96m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.49m | £1.53m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £155.50k | £201.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £12.55k | £88.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.05m | £3.66m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £187.10k | £228.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.53k | £43.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £200.66k | £293.87k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 21 SEPTEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE 1. TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING AND TO RELIEVE UNEMPLOYMENT 2. THE RELIEF IN NEED OF THOSE PEOPLE WHO ARE, OR ARE AT RISK OF BECOMING, SOCIALLY EXCLUDED THROUGH THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF CHARITABLE SUPPORT AND GRANTS TO CHARITIES, INDIVIDUALS AND VOLUNTARY ORGANISATIONS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN SUCH PROPORTIONS AND IN SUCH SHARES AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONALLY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window