THE NATIONAL COUNCIL OF HINDU PRIESTS UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Council members are promoting good understanding of Hinduism and building bridges amongst the multi-faith Britain. there is harmonious atmosphere across UK where our Hindu Priests members are working. All our NCHP members are unpaid volunteers and supporting the communities where there is a need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHARYA KRISHAN KANT ATTRI | Cadeirydd |
|
||||||
ACHARYA PREM SHARMA PREM GHIMIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ACHARYA DHARM DUTT VASISHTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PANDIT RAMESH KUMAR SHARMA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/04/2020 | 03/04/2021 | 03/04/2022 | 03/04/2023 | 03/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £180 | £180 | £180 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2023 | 29 Mai 2024 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 APRIL 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE HINDU RELIGION AND ADVANCE THE EDUCATION OF HINDUS AND TO WORK FOR THE IMPROVEMENT OF INTER-FAITH RELATIONSHIPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Wentworth Court
Ponteland
NEWCASTLE UPON TYNE
NE20 9PR
- Ffôn:
- 01661 872958
- E-bost:
- contact@hindupriests.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window