THE CONSORTIUM OF CONGOLESE ASSOCIATION (CCA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Information on training opportunities available for refugee community organisation,and funding opportunities, Guidance on provision of services to refugees and asylum seekers, Provision of Free advice and training on managing community project , managing grants and volunteers, support on orgqnisation of community events. we facilitate network and partnerships between local organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barking And Dagenham
- Dinas Llundain
- Essex
- Hackney
- Haringey
- Lambeth
- Redbridge
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Rwanda
- Uganda
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- CCA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emile NKUMU | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||
BAPETE MBOLIASA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BOLONGE NKUMU | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £554 | £626 | £1.23k | £0 | £992 | |
|
Cyfanswm gwariant | £442 | £453 | £1.05k | £0 | £818 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 341 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 341 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 10 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 NOVEMBER 2003 AS AMENDED 22 MAY 2005,
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF POVERTY HARDSHIP AND DISTRESS AMONG CONGOLESE AND OTHER FRENCH SPEAKING AFRICAN PEOPLES WITHIN THE UK AND OVERSEAS (THE BENEFICIARIES) BY THE PROVISION OF INFORMATION AND ADVICE ON ECONOMIC AND CULTURAL CONDITIONS IN AREAS OF PUBLIC LIFE DIRECTLY AFFECTING THEM AND BY ACTING AS A LIAISON BODY WITH THE LOCAL AUTHORITIES, STATUTORY BODIES AND OTHER RELEVANT AGENCIES. 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG THE BENEFICIARIES, INCLUDING BUT NOT BY WAY OF LIMITATION THOSE WHO ARE MEMBERS OF OTHER VOLUNTARY BODIES, BY THE PROVISION OF SEMINARS, WORKSHOPS, TRAINING, SUPPORT AND ASSISTANCE IN THE AREAS OF OPERATIONAL MANAGEMENT, FUNDRAISING AND CAPACITY BUILDING.
Maes buddion
UK AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ETON COMMUNITY CENTRE
ETON ROAD
ILFORD
ESSEX
IG1 2UE
- Ffôn:
- 07440731321
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window