Hanes ariannol GONVILLE AND CAIUS COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE FOUNDED IN HONOUR OF THE ANNUNCIATION OF THE BLESSED MARY THE VIRGIN
Rhif yr elusen: 1137536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.36m | £17.42m | £17.85m | £23.20m | £20.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.23m | £16.47m | £22.54m | £26.29m | £24.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £370.49k | £240.59k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.38m | £3.88m | £5.04m | £5.91m | £3.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.53m | £0 | £124.00k | £552.00k | £1.07m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.60m | £7.19m | £7.52m | £9.37m | £9.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.62m | £905.66k | £1.09m | £4.09m | £1.19m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.46m | £5.62m | £4.89m | £7.32m | £5.55m | |
|
Incwm - Arall | £68.12k | £448.05k | £259.00k | £43.00k | £174.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £383.01k | £532.97k | £2.84m | £518.00k | £1.62m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.11m | £12.93m | £15.63m | £19.57m | £18.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.92m | £3.35m | £6.70m | £6.52m | £5.89m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £112.35k | £103.73k | £107.00k | £108.92k | £136.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.56m | £2.25m | £6.01m | £5.85m | £5.11m | |
|
Gwariant - Arall | £191.00k | £194.00k | £206.00k | £197.00k | £211.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.