Hanes ariannol WIRRAL CITIZENS ADVICE BUREAU LIMITED
Rhif yr elusen: 1109156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44m | £1.60m | £2.16m | £2.16m | £2.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.58m | £2.08m | £2.08m | £2.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £855.66k | N/A | N/A | £1.37m | £1.51m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £396.34k | £1.52m | £1.94m | £600.74k | £694.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.80k | £8.53k | £5.30k | £12.95k | £7.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.26k | £4.17k | £195 | £164 | £1.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.58m | £2.14m | £2.14m | £2.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £302 | £413 | £268 | £190 | £1.14k | |
|
Incwm - Arall | £75.42k | £4.16k | £5.79k | £6.95k | £5.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £7.25k | £5.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £1.57m | £2.08m | £2.07m | £2.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.15k | £0 | £0 | £9.28k | £37.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £16.86k | £0 | £9.16k | £47.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.