ymddiriedolwyr BRITISH MUSLIM HERITAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 1110104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhammed Umer Saleem | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||||
Adnan Saif | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||||
Dr Moataz Abdelrahman | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||||
Hamad Mohammad Algammas | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||||
Elinor Mair Chohan | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||||
Dr Ahmad Al Dubayan | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||||
Sadiqbasha Thameembasha | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||||
SAIMA ALVI | Ymddiriedolwr | 29 February 2012 |
|
|||||||
NASAR MAHMOOD | Ymddiriedolwr | 28 May 2003 |
|
|||||||
Dr ABDULLAH ALMATOUQ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr MOHAMMED SARUMI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr ABDULLAH MOHAMMED ALMAJID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Farroukh Zaheer | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MOHAMMED SALIM AL-ASTEWANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ABDULKADIR ABDULRAHIM KAWOOYA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr HAMAD ABDULLAH ALMAJED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.